序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 负责人变更 |
王猛 [退出]
|
厉冬炳 [新增]
|
2 | 2019-12-12 | 负责人变更 |
翟鑫鑫 [退出]
|
王猛 [新增]
|
3 | 2016-08-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山临江高新技术产业园区纬五路****号
|
住所: 杭州临江高新技术产业园区梅林大道东鼎实仓储内A*北-**号
|
4 | 2016-03-21 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 孟豹; [退出]许可经营项目: ;
|
法定代表人(负责人): 翟鑫鑫; [新增]许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)**;
|
5 | 2016-03-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********68355
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********12600B
|
6 | 2016-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 孟豹;许可经营项目: ;
|
法定代表人(负责人): 翟鑫鑫;许可经营项目: 国内快递(邮政企业专营业务除外)**;
|