序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 诸暨军阳企业管理合伙企业(有限合伙) | 66% | 1980万人民币 |
2 | 中闳控股(浙江)有限公司 | 34% | 1020万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阳会光
|
|
2 |
阳华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 阳会光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 阳军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 阳会光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 阳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-03-18 | 管辖单位变更 |
拱墅区上塘市场监管所
|
拱墅区智慧网谷市场监管所
|
3 | 2021-03-18 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2021-03-18 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区石祥路***号*幢***B室
|
浙江省杭州市拱墅区康恒路**号*幢*层***室
|
5 | 2021-03-18 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:310015
|
新邮政编码:310000
|
6 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 阳会光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 阳会光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 阳军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2020-08-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2020-08-28 | 法定代表人变更 |
袁克义
|
阳会光
|
9 | 2020-08-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 袁克义; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 刘刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 阳会光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
10 | 2020-08-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州优光贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 袁克义; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 诸暨军阳企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 中闳控股(浙江)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|