序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何济明 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 何杰 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何杰
|
|
2 |
何芸
|
|
3 |
何济明
|
|
4 |
姚灵燕
|
|
5 |
何丽丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江正道工程机械管理有限公司绍兴分公司
|
何杰 | 2021-07-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311300
|
新邮政编码:310018
|
2 | 2022-07-05 | 住所变更 |
浙江省杭州经济技术开****区**号大街***号*幢**层****室
|
浙江省杭州市钱塘区**号大街***号*幢*层***室
|
3 | 2022-07-05 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2021-01-11 | 法定代表人变更 |
倪汉琴
|
何杰
|
5 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何济明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 何芸; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 倪汉琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 倪汉琴; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 姚灵燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 陈迪明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 何丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 何杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 何济明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 何芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 姚灵燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 姚灵燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
6 | 2021-01-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪汉琴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 何济明; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 何济明; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 何杰; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
7 | 2020-04-01 | 出资比例备案 |
姓名: 何济明; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 倪汉琴; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 何济明; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 倪汉琴; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-10-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 方喆; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 何济明; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 倪汉琴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 何济明; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
9 | 2019-10-25 | 法定代表人变更 |
方喆
|
倪汉琴
|