序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈金根等257人 | 6.3% | 3.1493万人民币 |
2 | 徐茂灿等245.5人 | 6.18% | 3.091万人民币 |
3 | 吴志荣等251人 | 6.14% | 3.0715万人民币 |
4 | 张宝奎等217.5人 | 5.27% | 2.6341万人民币 |
5 | 张志恩等204.5人 | 5.03% | 2.5175万人民币 |
6 | 俞陆庆等180人 | 5.02% | 2.5078万人民币 |
7 | 吴****水等201.5人 | 4.96% | 2.4786万人民币 |
8 | 沈金叙等178人 | 4.65% | 2.3231万人民币 |
9 | 翁水珠等172.5人 | 4.37% | 2.187万人民币 |
10 | 杨建兴等173.5人 | 4.32% | 2.1579万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁国元
|
|
2 |
王运通
|
|
3 |
庞国伟
|
|
4 |
张年根
|
|
5 |
庞恩华
|
|
6 |
沈菊萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:757203715
|
统一社会信用代码:*****1
|
2 | 2015-01-04 | 高级管理人员备案 |
翁国元,庞国伟,庞玉根,陈建华,张年根,庞恩华 [退出]
|
翁国元,庞国伟,王运通,沈菊萍,张年根,庞恩华 [新增]
|
3 | 2015-01-04 |
徐连华:20股人口股、14股农龄股。徐双根:20股人口股、25股农龄股
|
徐连华:0股。徐双根:40股人口股、39股农龄股
|
|
4 | 2011-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 吴如松;组织机构: 陈双根 职务: 监事会主席;庞玉根 职务: 董事;沈水法 职务: 监事;吴如松 职务: 董事长;徐连华 职务: 董事;张年根 职务: 监事;朱六根 职务: 董事;
|
法定代表人(负责人): 翁国元;组织机构: 陈建华 职务: 监事会主席;庞恩华 职务: 监事;庞国伟 职务: 董事;庞玉根 职务: 董事;翁国元 职务: 董事长;张年根 职务: 监事;
|
5 | 2008-07-16 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区塘栖镇超丁村经济联合社;
行业: 零售业;
经营范围: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。*;
注册号: ********674;
股东: 杭州市余杭区塘栖镇超丁村经济联合社, 50万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭超丁股份经济合作社; 行业: 投资与资产管理; 经营范围: 合作社自有资产的经营、管理,实业投资。*; 注册号: ********51898; 股东: 庞寿根等88.5人, 1.1372万; 何瑞林等101人, 1.2053万; 何永华等102.5人, 1.2442万; 庞如根等91.5人, 1.3219万; 章高元等114人, 1.4677万; 庞金凤等121人, 1.4872万; 庞建国等116.5人, 1.5163万; 蔡有松等120.5人, 1.5455万; 俞寿庆等119人, 1.5552万; 张如松等133.5人, 1.6524万; 杨松年等143.5人, 1.6816万; 吴茂松等144.5人, 1.8371万; 周东彪等159人, 2.0509万; 俞海泉等170.5人, 2.0704万; 戴子琴等155.5人, 2.1093万; 杨建兴等173.5人, 2.1579万; 翁水珠等172.5人, 2.187万; 沈金叙等178人, 2.3231万; 吴****水等201.5人, 2.4786万; 俞陆庆等180人, 2.5078万; 张志恩等204.5人, 2.5175万; 张宝奎等217.5人, 2.6341万; 吴志荣等251人, 3.0715万; 徐茂灿等245.5人, 3.091万; 沈金根等257人, 3.1493万; 组织机构: 陈双根 职务: 监事会主席; 庞玉根 职务: 董事; 沈水法 职务: 监事; 吴如松 职务: 董事长; 徐连华 职务: 董事; 张年根 职务: 监事; 朱六根 职务: 董事;
|