序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 盛晓琛 | 38.57143% | 27万人民币 |
2 | 孙芝莲 | 20% | 14万人民币 |
3 | 王志年 | 15.71429% | 11万人民币 |
4 | 李金连 | 12.85714% | 9万人民币 |
5 | 徐映萍 | 12.85714% | 9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
盛晓琛
|
|
2 |
王志年
|
|
3 |
孙芝莲
|
|
4 |
徐映萍
|
|
5 |
李金连
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********0247X
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********4571149R
|
2 | 2012-09-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王志年;组织机构: 李金连 职务: 理事;盛晓琛 职务: 理事;孙芝莲 职务: 执行监事;王志年 职务: 理事长;
|
法定代表人(负责人): 盛晓琛;组织机构: 李金连 职务: 理事;盛晓琛 职务: 理事长;孙芝莲 职务: 执行监事;王志年 职务: 理事;
|
3 | 2012-09-13 | 合作社成员信息备案 |
股东: 李金连, *万 徐映萍, *万 王志年, **万 孙芝莲, **万 孙显明, **万 [退出]
组织机构: 李金连 职务: 理事 孙显明 职务: 执行监事 孙芝莲 职务: 理事 王志年 职务: 理事长
|
股东: 李金连, *万 徐映萍, *万 王志年, **万 孙芝莲, **万 盛晓琛, **万 [新增] 组织机构: 李金连 职务: 理事 盛晓琛 职务: 理事 孙芝莲 职务: 执行监事 王志年 职务: 理事长
|
4 | 2012-09-13 | 投资人(股权)变更 |
股东: 李金连, 9万;徐映萍, 9万;王志年, 11万;孙芝莲, 14万;孙显明, 27万; [退出]组织机构: 李金连 职务: 理事;孙显明 职务: 执行监事; [退出]孙芝莲 职务: 理事;王志年 职务: 理事长;
|
股东: 李金连, 9万;徐映萍, 9万;王志年, 11万;孙芝莲, 14万;盛晓琛, 27万; [新增]组织机构: 李金连 职务: 理事;盛晓琛 职务: 理事; [新增]孙芝莲 职务: 执行监事;王志年 职务: 理事长;
|
5 | 2010-01-27 | 合作社成员信息备案 |
股东: 陈金春, **万 [退出] 李金连, **万 [退出] 孙显明, **万 孙芝莲, **万 王志年, **万
组织机构: 陈金春 职务: 执行监事 李金连 职务: 理事 孙芝莲 职务: 理事 王志年 职务: 理事长
|
股东: 李金连, *万 [新增] 徐映萍, *万 [新增] 王志年, **万 孙芝莲, **万 孙显明, **万 组织机构: 李金连 职务: 理事 孙显明 职务: 执行监事 孙芝莲 职务: 理事 王志年 职务: 理事长
|
6 | 2010-01-27 | 投资人(股权)变更 |
股东: 陈金春, 14万; [退出]李金连, 14万;孙显明, 14万;孙芝莲, 14万;王志年, 14万;组织机构: 陈金春 职务: 执行监事; [退出]李金连 职务: 理事;孙芝莲 职务: 理事;王志年 职务: 理事长;
|
股东: 李金连, 9( - 35.71429% )万;徐映萍, 9万; [新增]王志年, 11( - 21.42857% )万;孙芝莲, 14万;孙显明, 27( + 92.85714% )万;组织机构: 李金连 职务: 理事;孙显明 职务: 执行监事;孙芝莲 职务: 理事;王志年 职务: 理事长;
|
7 | 2009-11-18 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 李金花;股东: 陈金春, **万;李金花, **万;李金连, **万;孙芝莲, **万;王志年, **万;组织机构: 陈金春 职务: 执行监事;李金花 职务: 理事长;李金连 职务: 理事;孙芝莲 职务: 理事;
|
法定代表人(负责人): 王志年;股东: 陈金春, **万;李金连, **万;孙显明, **万;孙芝莲, **万;王志年, **万;组织机构: 陈金春 职务: 执行监事;李金连 职务: 理事;孙芝莲 职务: 理事;王志年 职务: 理事长;
|