序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 萧山市瓜沥镇东恩村民委员会 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:728902031
|
统一社会信用代码:*****C
|
2 | 2015-12-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 高汉祥;组织机构: 高汉祥 职务: 社长;
|
法定代表人(负责人): 王建刚;组织机构: 王建刚 职务: 社长;
|
3 | 2013-05-15 | 变更注册号 |
注册号: *****69;
|
注册号: *****;
|
4 | 2006-02-21 | 名称变更 |
企业名称: 杭州萧山瓜沥镇东恩村经济合作社;
|
企业名称: 杭州萧山瓜沥镇东恩村经济联合社;
|
5 | 2002-02-26 | 名称变更 |
企业名称:萧山市瓜沥镇东恩村经济合作社;
|
企业名称:杭州萧山瓜沥镇东恩村经济合作社;
|