序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 淳安县林业总场有限公司 | 20% | 6万人民币 |
2 | 胡智彪 | 16.66667% | 5万人民币 |
3 | 胡社龙 | 13.33333% | 4万人民币 |
4 | 陈贤富 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
5 | 宋世功 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
6 | 徐国高 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
7 | 方乃祥 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
8 | 严富国 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
9 | 郑之道 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
10 | 汪昌前 | 4.16667% | 1.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡智彪
|
|
2 |
徐国高
|
|
3 |
宋世功
|
|
4 |
余约根
|
|
5 |
胡社龙
|
|
6 |
余****初
|
|
7 |
汪昌前
|
|
8 |
陈贤富
|
|
9 |
丰大洋
|
|
10 |
方乃祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2016-07-10
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-06-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330127NA000033X
组织机构代码证:790908514
|
统一社会信用代码:*****4
|
3 | 2014-05-26 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 丰晓阳;股东: 淳安县林业总场 , *万;方乃祥, *.**万;方培花, *.**万;丰大洋, *.**万;凌四云, *.**万;毛火亮, *.**万;宋世功, *.**万;汪昌前, *.**万;王仁拨, *.**万;严富国, *.**万;余美琴, *.**万;郑之道, *.**万;周云土, *.**万;胡锦生, *万;丰晓阳, *万;组织机构: 方乃祥 职务: 监事;丰晓阳 职务: 理事长;胡锦生 职务: 理事;周云土 职务: 理事;
|
法定代表人(负责人): 胡智彪;股东: 淳安县林业总场 , *万;陈贤富, *.**万;方乃祥, *.**万;丰大洋, *.**万;凌四云, *.**万;宋世功, *.**万;汪昌前, *.**万;王仁拨, *.**万;徐国高, *.**万;严富国, *.**万;余****初, *.**万;余约根, *.**万;郑之道, *.**万;胡社龙, *万;胡智彪, *万;组织机构: 方乃祥 职务: 监事;胡社龙 职务: 理事;胡智彪 职务: 理事长;宋世功 职务: 理事;
|
4 | 2007-11-21 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 13万人民币;实收资本: 13万人民币;企业类型: 合作社;注册号: ********725;股东: 淳安县林业总场 , 2.5万;胡社龙, 0.3万;余和平, 0.3万;余明华, 0.3万;章德三, 0.3万;胡锋良, 0.4万;胡锦生, 0.4万;丰晓阳, 0.5万;方建生, 0.6万;周云土, 0.7万;吴歧伟, 0.8万;王建昌, 1.3万;余启新, 1.3万;方连伟, 1.6万;胡红明, 1.7万;组织机构: 方连伟 职务: 监事;丰晓阳 职务: 理事长;胡红明 职务: 理事;胡锦生 职务: 理事;胡社龙 职务: 理事;王建昌 职务: 监事;余和平 职务: 理事;余启新 职务: 理事;张小锋 职务: 监事会主席;周云土 职务: 副理事长;
|
注册资本: 30万人民币;实收资本: 30万人民币;企业类型: 农民专业合作社;注册号: ********0033X;股东: 淳安县林业总场 , 6万;方乃祥, 1.25万;方培花, 1.25万;丰大洋, 1.25万;凌四云, 1.25万;毛火亮, 1.25万;宋世功, 1.25万;汪昌前, 1.25万;王仁拨, 1.25万;严富国, 1.25万;余美琴, 1.25万;郑之道, 1.25万;周云土, 1.25万;胡锦生, 4万;丰晓阳, 5万;组织机构: 方乃祥 职务: 监事;丰晓阳 职务: 理事长;胡锦生 职务: 理事;周云土 职务: 理事;
|