序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 建德市三都镇羊峨村股份经济合作社 | 100% | 3 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
洪宗平
|
蔡春莲
|
2 | 2016-08-26 | 名称变更 |
企业名称: 建德市三都镇羊峨村经济合作社;
企业类型: 集体企业;
|
企业名称: 建德市三都镇羊峨村股份经济合作社;
企业类型: 村经济合作社;
|
3 | 2016-07-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:77928929X
|
统一社会信用代码:*****9XA
|
4 | 2012-06-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 洪小苟;注册号: ********340;
|
法定代表人(负责人): 洪宗平;注册号: ********56428;
|