序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘春福 | 20% | 6万人民币 |
2 | 刘炳华 | 20% | 6万人民币 |
3 | 陈秀明 | 20% | 6万人民币 |
4 | 施树根 | 20% | 6万人民币 |
5 | 程银新 | 20% | 6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程银新
|
|
2 |
刘春福
|
|
3 |
刘炳华
|
|
4 |
陈秀明
|
|
5 |
施树根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330182NA000404X 组织机构代码证:699832539
|
统一社会信用代码:*****0
|
2 | 2015-07-24 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 组织采购、供应本社成员所需的农业生产资料,组织收购销售本社成员自产的毛竹、竹笋,引进毛竹种植新技术及毛竹新品种。开展与毛竹种植、销售有关的技术培训、技术交流、技术信息咨询服务。;
|
一般经营项目: 组织采购、供应本社成员所需的农业生产资料,组织收购销售本社成员自产的毛竹、竹笋、林木,引进毛竹种植新技术及毛竹新品种。开展与竹木种植、销售有关的技术培训、技术交流、技术信息咨询服务。;
|
3 | 2012-12-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 组织采购、供应本社成员所需的农业生产资料,组织收购销售本社成员自产的毛竹、引进毛竹种植新技术及毛竹新品种。开展与毛竹种植、销售有关的技术培训、技术交流、技术信息咨询服务。; 组织机构: 陈秀明 职务: 理事; 程银新 职务: 理事长; 刘炳华 职务: 理事; 刘春福 职务: 执行董事; 施树根 职务: 执行监事;
|
一般经营项目: 组织采购、供应本社成员所需的农业生产资料,组织收购销售本社成员自产的毛竹、竹笋,引进毛竹种植新技术及毛竹新品种。开展与毛竹种植、销售有关的技术培训、技术交流、技术信息咨询服务。; 组织机构: 陈秀明 职务: 理事; 程银新 职务: 理事长; 刘炳华 职务: 理事; 刘春福 职务: 执行监事; 施树根 职务: 执行监事;
|
4 | 2010-08-10 | 投资人(股权)变更 |
股东: 程银新, 6万;汪炳林, 6万; [退出]吴有华, 6万; [退出]徐有财, 6万; [退出]张罗清, 6万; [退出]组织机构: 程银新 职务: 理事长;吴有华 职务: 理事; [退出]徐有财 职务: 执行监事; [退出]张罗清 职务: 理事; [退出]
|
股东: 陈秀明, 6万; [新增]程银新, 6万;刘炳华, 6万; [新增]刘春福, 6万; [新增]施树根, 6万; [新增]组织机构: 陈秀明 职务: 理事; [新增]程银新 职务: 理事长;刘炳华 职务: 理事; [新增]刘春福 职务: 执行董事; [新增]施树根 职务: 执行监事; [新增]
|