序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨阿山等57户 | 15.76% | 7.88万人民币 |
2 | 王忠卫等51户 | 14.56% | 7.28万人民币 |
3 | 岑善田等48户 | 13.7% | 6.85万人民币 |
4 | 张六香灯51户 | 13.44% | 6.72万人民币 |
5 | 朱建军等42户 | 13.16% | 6.58万人民币 |
6 | 倪春根等40户 | 11.34% | 5.67万人民币 |
7 | 王文松等38户 | 9.52% | 4.76万人民币 |
8 | 孙国平等33户 | 8.52% | 4.26万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-07 | 法定代表人变更 |
朱敏强
|
胡伟全
|
2 | 2017-06-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈志良;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:谢明花;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:谢明花;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢明花;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2017-06-27 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2017-06-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅文桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 姚建华; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 孙国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱敏强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 谢明花; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 魏德明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 傅文桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 姚建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙国平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 朱敏强; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王刚; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 谢明花; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
5 | 2017-06-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
傅文桥
|
朱敏强
|
6 | 2016-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:YA3720568
|
统一社会信用代码:91330110YA3720568H
|
7 | 2015-07-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈志良;组织机构: 陈志良 职务: 董事长;傅文桥 职务: 董事;孙国平 职务: 监事;魏德明 职务: 监事;谢明花 职务: 董事;姚建华 职务: 监事会主席;
|
法定代表人(负责人): 傅文桥;组织机构: 傅文桥 职务: 董事长;孙国平 职务: 监事;魏德明 职务: 监事;谢明花 职务: 董事;姚建华 职务: 监事会主席;朱敏强 职务: 董事;
|
8 | 2011-11-11 | 名称变更 |
企业名称: 杭州市余杭区良渚镇谢村村经济联合社;
住所: 杭州余杭区勾庄镇谢村村;
行业: 其他服务业;
一般经营项目: 本村集体资产的投资、开****、租赁服务。;
注册号: ********504;
股东: 杭州市余杭区良渚镇谢村村经济联合社, 50万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州余杭谢村股份经济合作社; 住所: 杭州余杭区良渚街道谢村村; 行业: 投资与资产管理; 一般经营项目: 合作社自有资产的管理、经营,实业投资。; 注册号: ********88290; 股东: 孙国平等33户, 4.26万; 王文松等38户, 4.76万; 倪春根等40户, 5.67万; 朱建军等42户, 6.58万; 张六香灯51户, 6.72万; 岑善田等48户, 6.85万; 王忠卫等51户, 7.28万; 杨阿山等57户, 7.88万; 组织机构: 陈志良 职务: 董事长; 傅文桥 职务: 董事; 孙国平 职务: 监事; 魏德明 职务: 监事; 谢明花 职务: 董事; 姚建华 职务: 监事会主席;
|
9 | 2002-08-23 | 名称变更 |
企业名称:杭州余杭勾庄镇谢村村经济联合社;
|
企业名称:杭州市余杭区良渚镇谢村村经济联合社;
|