序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑雄伟 | 60.02% | 600.2万人民币 |
2 | 谢必成 | 39.98% | 399.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李腾云
|
|
2 |
郑雄伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-07-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2022-05-31 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2022-05-31 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-11-03 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2021-11-03 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
8 | 2021-11-03 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2021-07-21 | 住所变更 |
|
|
10 | 2021-06-17 | 高级管理人员备案 |
|
|