序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 应洪亦等577等人 | 100% | 500万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 法定代表人变更 |
宋关永
|
宋广雄
|
2 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋关永; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 宋广雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应少华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 计建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邵拥军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄军魁; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]
|
姓名: 宋广雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 应少华; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 李红美; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 计建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 计荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 谢莉丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2021-04-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑丽慧;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:宋关永;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:郑丽慧;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑丽慧;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-04-19 | 行业代码变更 |
7030:房地产中介服务
|
7020:物业管理
|
5 | 2017-07-18 | 住所变更 |
西湖区转塘街道大清社区**号
|
浙江省杭州市西湖区转塘街道大清社区**号
|
6 | 2017-07-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋关永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 宋国民; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 应洪亦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 计建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谢明富; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 郑明法; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 宋关永; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 宋广雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 应少华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 计建华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邵拥军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄军魁; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
7 | 2017-07-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
应洪亦
|
宋关永
|
8 | 2016-05-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:754431181
|
统一社会信用代码:*****C
|
9 | 2009-11-13 | 名称变更 |
企业名称: 杭州龙坞镇大清村经济合作社;
住所: 西湖区龙坞镇大清村56号;
注册资本: 50万人民币元;
实收资本: 0万人民币元;
企业类型: 集体企业;
一般经营项目: 花卉苗木,自有房产物业管理***;
经营方式: 批****,零售,服务;
注册号: ********512;
股东: 杭州龙坞镇大清村村民委员会, 50万;
组织机构:
|
企业名称: 杭州大清股份经济合作社; 住所: 西湖区转塘街道大清社区56号; 注册资本: 500万人民币元; 实收资本: 500万人民币元; 企业类型: 股份合作制; 一般经营项目: 自有房产物业管理、经营。; 经营方式: 服务; 注册号: ********; 股东: 应洪亦等577等人, 500万; 组织机构: 计建华 职务: 监事; 宋关永 职务: 董事; 宋国民 职务: 监事; 谢明富 职务: 董事; 应洪亦 职务: 董事长; 郑明法 职务: 监事;
|