序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省大气探测技术保障中心 | 56.47% | 480 |
2 | 浙江省气象服务中心 | 17.65% | 150 |
3 | 浙江新气象影视制作有限公司 | 11.76% | 100 |
4 | 浙江省气象信息网络中心 | 11.76% | 100 |
5 | 浙江专业气象服务有限责任公司 | 2.35% | 20 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖必军
|
|
2 |
陈金良
|
|
3 |
李剑
|
|
4 |
王芸
|
|
5 |
李爽爽
|
|
6 |
王金欣
|
|
7 |
金国忠
|
|
8 |
詹文凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江蓝天气象科技有限公司绍兴分公司
|
廖必军 | 2022-06-06 |
2 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司绍兴分公司
|
吴春华 | 2014-03-10 |
3 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司温州分公司
|
黄康定 | 2013-12-26 |
4 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司台州分公司
|
周凌武 | 2013-12-05 |
5 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司衢州分公司
|
兰小建 | 2013-11-28 |
6 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司舟山分公司
|
屠方吉 | 2013-11-19 |
7 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司宁波分公司
|
傅伟忠 | 2013-11-19 |
8 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司丽水分公司
|
朱夏敏 | 2013-11-15 |
9 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司嘉兴分公司
|
沈丹凤 | 2013-10-31 |
10 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司金华分公司
|
邵伟军 | 2013-10-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省大气探测技术保障中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 嘉兴市雷霆防雷科技有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 浙江省气象服务中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新气象影视制作有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象信息网络中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江专业气象服务有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 浙江省大气探测技术保障中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江专业气象服务有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象服务中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新气象影视制作有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象信息网络中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-03-23 | 经营范围变更 |
气象探测技术服务、气象信息技术服务及技术咨询,气象灾害防御工程的设计、施工,气象仪器及设备、电子产品的安装、维修及技术服务,气象仪器、气象卫星地面设备、气象雷达设备、自动气象观测设备、电子产品、机电产品、仪器仪表、计算机软硬件的销售,计算机软硬件的技术开****、系统集成,计算机系统工程服务,庆典服务,经营进出口业务。
|
许可项目:雷电防护装置检测;建设工程设计;各类工程建设活动;国营贸易管理货物的进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:气象信息服务;气象观测服务;海洋气象服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;建筑信息模型技术开****、技术咨询、技术服务;导航终端制造;智能无人飞行器销售;计算机软硬件及辅助设备批****;软件开****;软件销售;信息系统集成服务;卫星遥感应用系统集成;雷达及配套设备制造;雷达、无线电导航设备专业修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);网络技术服务;通信传输设备专业修理;移动通信设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;配电开关控制设备销售;礼仪服务;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-01-29 | 名称变更 |
浙江蓝天气象技术装备有限公司
|
浙江蓝天气象科技有限公司
|
4 | 2021-01-29 | 行业代码变更 |
5273:计算机、软件及辅助设备零售
|
7410:气象服务
|
5 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
李剑
|
廖必军
|
6 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李瑞民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王衡斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 王金欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹文凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金国忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈晴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 廖必军; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 廖必军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 李剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李爽爽; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王金欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹文凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金国忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈金良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
7 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李瑞民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王衡斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王金欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金国忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈晴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 李瑞民; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王衡斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王金欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 詹文凤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金国忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈晴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
8 | 2019-09-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江省大气探测技术保障中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 嘉兴市雷霆防雷科技有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象服务中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新气象影视制作有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象信息网络中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州祥瑞气象信息咨询有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 浙江省大气探测技术保障中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 嘉兴市雷霆防雷科技有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象服务中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江新气象影视制作有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省气象信息网络中心; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江专业气象服务有限责任公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
9 | 2019-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯国标; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 姚菊祥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张建敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 杨安良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨忠恩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 林重清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈晔峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈爱莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 李瑞民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王衡斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王金欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金国忠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈晴; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
10 | 2019-09-04 | 法定代表人变更 |
冯国标
|
李剑
|