序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 港兴国际物流集团有限公司 | 100% | 900.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗仲立
|
|
2 |
罗仲波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波港兴国际货运代理有限公司海曙分公司
|
毛国铨 | 2020-06-01 |
2 |
宁波港兴国际货运代理有限公司杭州分公司
|
张宁 | 2020-03-27 |
3 |
宁波港兴国际货运代理有限公司广州分公司
|
罗洁雯 | 2016-03-15 |
4 |
宁波港兴国际货运代理有限公司中山分公司
|
胡亚军 | 2015-08-11 |
5 |
宁波港兴国际货运代理有限公司深圳分公司
|
孙成跃 | 2014-02-18 |
6 |
宁波港兴国际货运代理有限公司厦门分公司
|
严刚挺 | 2011-03-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-02 | 章程备案 |
|
章程调整
|
2 | 2017-06-02 | 投资人(股权)备案 |
|
企业名称: 港兴国际物流有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
3 | 2017-06-02 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
4 | 2017-04-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********08090Q
|
5 | 2015-08-05 | 注册资本(金)变更 |
|
***
|
6 | 2015-08-05 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 罗仲波; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 罗仲立; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2015-08-05 | 注册资本(金)变更 |
|
900( + 38.46154% )
|
8 | 2015-08-05 | 实收资本变更 |
|
0
|
9 | 2015-04-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
营业期限: 1996-11-01 至 2046-10-31
|
10 | 2013-07-26 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 罗仲波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗仲立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 罗仲立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|