序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈银标 | 41.93548% | 13.0万人民币 |
2 | 傅如灿 | 25.80645% | 8.0万人民币 |
3 | 王大兴 | 16.12903% | 5.0万人民币 |
4 | 沈文苗 | 16.12903% | 5.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****0
|
2 | 2011-12-31 | 变更注册号 |
注册号: *****92
|
注册号: *****
|
3 | 2011-12-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1980-5-2 至 2011-12-31
|
营业期限: 1980-5-2 至
|
4 | 2000-07-26 | 其他变更 |
无
|
变更:范围。
|