序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李峰 | 60% | 90.0万人民币 |
2 | 叶聪娣 | 40% | 60.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李国平; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈偶花; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 叶聪娣; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 李倩雯; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 李峰; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 李峰; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 叶聪娣; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-01-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:戴佳萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:叶聪娣;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:戴佳萍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴佳萍;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-01-27 | 法定代表人变更 |
李国平
|
李峰
|
4 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈偶花; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 叶聪娣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 李峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
5 | 2017-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:144748982
|
统一社会信用代码:*****0
|
6 | 2012-12-25 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:收录机、电话机配件、家用电器、五金配件、塑料制品、灯具制造、加工。
|
一般经营项目: 收录机、电话机配件、家用电器、五金配件、塑料制品、灯具制造、加工。
|
7 | 2012-12-25 | 组织机构变更 |
姓名: 李峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 陈偶花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
8 | 2012-12-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 慈溪市掌起镇大街76号 邮政编码: 315313 电话: ********住所所在行政区划:掌起镇
|
住所: 慈溪市掌起镇工业园区北一环路51号 邮政编码: 315313 电话: ********住所所在行政区划:掌起镇
|
9 | 2008-04-24 | 变更注册号 |
注册号: *****14
|
注册号: *****
|
10 | 2008-04-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1998-10-15 至
|
营业期限: 1998-10-15 至 2028-10-15
|