序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈高长 | 50% | 50万人民币 |
2 | 徐经国 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈约翰
|
|
2 |
徐经国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
2 | 2016-09-02 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 北仑区梅山盐场*号办公楼六号***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 浙江省象山县丹东街道丹峰东路*号***室 邮政编码: ****** 电话: ********
|
3 | 2016-09-02 | 组织机构变更 |
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2016-08-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********52432
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********85931F
|
5 | 2015-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈高长; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-08-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈高长
|
陈约翰
|
7 | 2015-08-11 | 组织机构变更 |
姓名: 陈高长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈约翰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2013-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王联国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈高长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2013-06-08 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 王联国; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 徐经国; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈高长; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 徐经国; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2013-06-08 | 组织机构变更 |
姓名: 王联国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈高长; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 徐经国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|