序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 单军华 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 屠世忠 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 叶平波 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
单军华
|
|
2 |
屠世忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 经营范围变更 |
预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批****、零售(在许可证有效期内经营) 日用百货、鞋帽、家具、玩具、车床、服装及其面辅料、纺织品、五金制品、塑料制品的批****、零售;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般项目:食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);日用百货销售;日用品销售;日用杂品销售;塑料制品销售;针纺织品销售;家具销售;玩具销售;五金产品批****;五金产品零售;服装服饰零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-05-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-05
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2017-06-12 | 住所(营业场所、地址)变更 |
宁波市鄞州区古林镇礼嘉桥村
|
浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村
|
4 | 2016-04-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********52334
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2241XR
|
5 | 2014-06-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 屠世忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2014-06-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 屠世忠; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 叶平波; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 王雪林; 出资额: **.***; 百分比: **.***% [退出]姓名: 单军华; 出资额: **.***; 百分比: **.***%
|
姓名: 屠世忠; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶平波; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 单军华; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2014-06-27 | 组织机构变更 |
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 屠世忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2012-09-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2012-09-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 单军华; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 屠世忠; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 叶平波; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 邹泉龙; 出资额: **.***; 百分比: **.***% [退出]姓名: 王雪平; 出资额: **.***; 百分比: **.***% [退出]
|
姓名: 屠世忠; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 叶平波; 出资额: **.***; 百分比: **.***%姓名: 王雪林; 出资额: **.***; 百分比: **.***% [新增]姓名: 单军华; 出资额: **.***; 百分比: **.***%
|
10 | 2012-09-21 | 组织机构变更 |
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 单军华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王雪林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|