序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张五军 | 40% | 4.0万人民币 |
2 | 陈静芳 | 25% | 2.5万人民币 |
3 | 杜长明 | 20% | 2.0万人民币 |
4 | 周国君 | 15% | 1.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜长明
|
|
2 |
张五军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-11 | 经营范围变更 |
货物的装卸与搬运;货物运输代理。
|
一般项目:装卸搬运;国内货物运输代理;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;城市绿化管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-03-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张五军; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 周国君; 出资额: *.*万; 百分比: **%姓名: 陈静芳; 出资额: *.*万; 百分比: **%
|
姓名: 张五军; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 陈静芳; 出资额: *.*万; 百分比: **%姓名: 杜长明; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 周国君; 出资额: *.*万; 百分比: **%
|
3 | 2019-03-08 | 法定代表人变更 |
周国君
|
杜长明
|
4 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周国君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 周国君; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 张五军; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 张五军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杜长明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 杜长明; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]
|
5 | 2016-08-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********13022N
|
6 | 2014-10-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周国君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2014-10-11 | 住所变更 |
住所: 江北区人民路***号铁路北站货场内 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:白沙街道
|
住所: 江北区正大巷**号*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:白沙街道
|
8 | 2014-10-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-11-30 至 2014-11-29
|
营业期限: 2004-11-30 至
|
9 | 2014-10-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张五军
|
周国君
|
10 | 2014-10-11 | 组织机构变更 |
姓名: 陈静芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 张五军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 周国君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|