序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董奇军 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 傅平芽 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董奇军
|
|
2 |
傅平芽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波北仑韵达物流有限公司大碶分公司
|
董奇军 | 2013-07-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-09-13 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目: 货运:普通货运;国内快递(邮政企业专营业务除外)(以上项目在许可证件有效期限内经营)。
|
2 | 2013-07-25 | 住所变更 |
住所: 北仑货运市场北区**号(大碶***国道和新大路交叉口) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:大碶街道
|
住所: 北仑区柴桥街道临港一路***号零担区A** 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柴桥街道
|
3 | 2013-07-25 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运;国内快递(邮政企业专营业务除外)(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目: 货运:普通货运(在许可证件有效期限内经营)。
|
4 | 2011-12-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪雯娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 董奇军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 傅平芽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2011-12-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪雯娟; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋玉龙; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 傅平芽; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 董奇军; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2011-12-26 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪雯娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 董奇军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 傅平芽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2011-12-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蒋玉龙
|
董奇军
|
8 | 2011-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 江元娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵灵娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵灵娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 汪雯娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2011-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 江元娥; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 赵灵娣; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 汪雯娟; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 蒋玉龙; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2011-08-17 | 组织机构变更 |
姓名: 江元娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵灵娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 赵灵娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蒋玉龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 汪雯娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|