序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑明土 | 20% | 100万人民币 |
2 | 郑明国 | 16% | 80万人民币 |
3 | 王安东 | 16% | 80万人民币 |
4 | 顾长昌 | 16% | 80万人民币 |
5 | 阮华军 | 16% | 80万人民币 |
6 | 倪培峰 | 13.36% | 66.8万人民币 |
7 | 施美珍 | 0.06% | 0.3万人民币 |
8 | 谢爱珠 | 0.06% | 0.3万人民币 |
9 | 陈正峰 | 0.06% | 0.3万人民币 |
10 | 王安平 | 0.06% | 0.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑明土
|
|
2 |
莫美菊
|
|
3 |
陈美云
|
|
4 |
徐杏娣
|
|
5 |
冯云飞
|
|
6 |
史悠松
|
|
7 |
祝南松
|
|
8 |
郑宝明
|
|
9 |
郑料鸿
|
|
10 |
郑红慈
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-07-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-05-03 | 经营范围变更 |
主要城镇绿化苗、造林苗、花卉、经济林苗木生产、批****、零售(在许可证件有效期内经营); 水果种植;绿化施工、绿化养护。
|
主要城镇绿化苗、造林苗、花卉、经济林苗木生产、批****、零售;水果种植;绿化施工、绿化养护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********0002X组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********5557137K
|
4 | 2017-09-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330225NA000002X组织机构代码证:665557137
|
统一社会信用代码:*****K
|
5 | 2013-05-22 | 合作社成员信息备案 |
姓名:白正富;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:陈阿毛;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:陈美云;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:陈仙辉;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:陈云定;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:陈正峰;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:方彩娟;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:冯云飞;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:顾长昌;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:何才梅;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:胡小定;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:黄莲芬;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:马伟生;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:茅梅菊;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:莫美菊;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:倪培峰;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:任光振;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:阮华军;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:沈玲彩;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:施美珍;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:史悠松;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:史悠叶;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:史致盼;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:童爱芬;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:王安东;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:王安平;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:王国敏;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:王丽君;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:王云仙;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:吴成侠;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:吴恩杰;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:吴恩琼;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:吴永法;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:吴永富;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:肖爱娟;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:谢爱珠;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:徐国平;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:徐杏娣;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:叶和东;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:俞彩英;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑宝明;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑春娥;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑红慈;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑料鸿;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑上志;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑元培;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑云才;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:祝南松;出资额:*.*;百分比:*.*%姓名:郑明国;出资额:*.*;百分 [退出]
|
姓名:白正富;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:陈阿毛;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:陈美云;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:陈仙辉;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:陈云定;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:陈正峰;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:方彩娟;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:冯云飞;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:何才梅;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:胡小定;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:黄莲芬;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:马伟生;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:茅梅菊;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:莫美菊;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:任光振;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:沈玲彩;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:施美珍;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:史悠松;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:史悠叶;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:史致盼;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:童爱芬;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:王安平;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:王国敏;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:王丽君;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:王云仙;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:吴成侠;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:吴恩杰;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:吴恩琼;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:吴永法;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:吴永富;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:肖爱娟;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:谢爱珠;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:徐国平;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:徐杏娣;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:叶和东;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:俞彩英;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑宝明;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑春娥;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑红慈;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑料鸿;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑上志;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑元培;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:郑云才;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:祝南松;出资额:*.*;百分比:*.**%姓名:倪培峰;出资额:**.*;百分比:**.**%姓名:顾长昌;出资额:**;百分比:**%姓名:阮华军;出资额:**;百分比:**%姓名:王安东;出资额:**;百分
|
6 | 2013-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名:顾长昌;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:董事姓名:倪培峰;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:监事姓名:阮华军;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:董事姓名:王安东;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:董事姓名:郑明国;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:董事姓名:郑明土;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:董事长兼总经理
|
姓名:顾长昌;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事姓名:倪培峰;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:执行监事姓名:阮华军;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事姓名:王安东;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事姓名:郑明国;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事姓名:郑明土;证件名称:;证件号码:********;性别:男性;职务:理事长
|
7 | 2013-05-22 | 成员出资资金变更 |
20
|
500
|
8 | 2013-05-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:水果种植;绿化施工、绿化养护;经济林苗木生产、批****、零售
|
一般经营项目: 水果种植;绿化施工、绿化养护。
|
9 | 2013-05-22 | 实收资本变更 |
20
|
500( + 2400% )
|
10 | 2013-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 顾长昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 倪培峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 阮华军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑明国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑明土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
|
姓名: 顾长昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 倪培峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 阮华军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 王安东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 郑明国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 郑明土; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长
|