序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张金容 | 80% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张金容
|
|
2 |
诸忠华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张金容; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 诸忠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢宗益; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名:谢恩杰;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 张金容; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张金容; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 诸忠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:李瑾;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞济涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 诸忠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢宗益; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 张金容; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 诸忠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢宗益; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2021-09-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞济涛; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 宁波市富一桥进出口有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 张金容; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 宁波市富一桥进出口有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
俞济涛
|
张金容
|
5 | 2021-01-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢宗益; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 诸忠华; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 俞济涛; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 宁波市富一桥进出口有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2019-06-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王翠红;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:贝建波;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:***************
|
现联络员姓名:谢恩杰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢恩杰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
谢宗益
|
俞济涛
|
8 | 2014-09-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢鑫桥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 谢鑫桥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 诸忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 谢宗益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 谢宗益; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 诸忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2014-09-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 诸忠华; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 谢鑫桥; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 诸忠华; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 谢宗益; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2014-09-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-1-29 至 2015-1-28
|
营业期限: 1999-1-29 至
|