序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 无限售条件的流通股 | 83.32394% | 65617.6074万人民币 |
2 | 有限售条件的流通股 | 16.67605% | 13132.3926万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑宏舫
|
|
2 |
郑恩海
|
|
3 |
何秀永
|
|
4 |
赵余夫
|
|
5 |
周国良
|
|
6 |
尹芳达
|
|
7 |
金小明
|
|
8 |
李剑彤
|
|
9 |
张丽明
|
|
10 |
严帮吉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宏润建设集团股份有限公司东莞分公司
|
吴国成 | 2022-05-24 |
2 |
宏润建设集团股份有限公司启东分公司
|
何昌连 | 2021-05-12 |
3 |
宏润建设集团股份有限公司上海第二分公司
|
郑恩海 | 2021-04-01 |
4 |
宏润建设集团股份有限公司湖州分公司
|
顾乾岗 | 2020-09-15 |
5 |
宏润建设集团股份有限公司安庆第二分公司
|
蔡国民 | 2018-08-21 |
6 |
宏润建设集团股份有限公司舟山分公司
|
楼仙虎 | 2017-09-22 |
7 |
宏润建设集团股份有限公司安庆分公司
|
蔡国民 | 2017-09-18 |
8 |
宏润建设集团股份有限公司金华项目管理公司
|
杜少晖 | 2017-07-27 |
9 |
宏润建设集团股份有限公司丽水分公司
|
赵余夫 | 2017-02-20 |
10 |
宏润建设集团股份有限公司内蒙古分公司
|
沈永刚 | 2015-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严帮吉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 施加来; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 严帮吉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周国良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张丽明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 施加来; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 金小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-05-30 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 奚亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈功浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 严帮吉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施加来; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁福生; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 奚亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈功浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 奚亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈功浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金小明; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2018-05-30 | 章程备案 |
|
|
6 | 2018-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁福生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 奚亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李伟武; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈功浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 丁福生; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 何秀永; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 奚亮亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 尹芳达; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张建明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李剑彤; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 林爱珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 沈功浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 程骁; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵余夫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑宏舫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 郑恩海; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2017-04-13 | 章程修正案备案 |
章程
|
章程
|
8 | 2016-05-17 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
******
|
9 | 2016-05-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 程骁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何秀永; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡剑辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李剑彤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟武; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 茅贞勇; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 沈功浩; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵余夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑恩海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宏舫; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 程骁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁福生; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何秀永; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李剑彤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈功浩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张建明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵余夫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑恩海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宏舫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 奚亮亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2016-05-17 | 组织机构变更 |
姓名: 程骁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 何秀永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡剑辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李剑彤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 茅贞勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 沈功浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵余夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑恩海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宏舫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 程骁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁福生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 何秀永; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李剑彤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李伟武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈功浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 尹芳达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张建明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵余夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑恩海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑宏舫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 奚亮亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|