序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余姚海吉新城农产品批****市场有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄捷
|
|
2 |
赵世明
|
|
3 |
叶晓丹
|
|
4 |
兰青
|
|
5 |
赵建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 住所变更 |
浙江省余姚市马渚镇西山路*号
|
浙江省余姚市马渚镇余姚农副产品交易中心C*幢C*-***
|
2 | 2021-12-16 | 名称变更 |
余姚海吉星市场管理有限公司
|
余姚海吉新城市场管理有限公司
|
3 | 2021-06-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:汤丹;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*******@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙为民;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*******@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐敖;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*******@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙为民;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*******@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 兰青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶晓丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李路北; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 赵世明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 兰青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶晓丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵世明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵建军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 黄捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
5 | 2021-03-10 | 出资方式备案 |
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
6 | 2021-03-10 | 章程修正案备案 |
|
章程第四章第十一条投资人法定代表人变为赵世明
|
7 | 2021-03-10 | 出资比例备案 |
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
8 | 2021-03-10 | 出资日期备案 |
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资日期: 2028-11-13;
|
企业名称: 余姚海吉星农产品批****市场有限公司; 出资日期: 2028-11-13;
|
9 | 2020-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 兰青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶晓丹; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 赵世明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 兰青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶晓丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李路北; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 赵世明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄捷; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
10 | 2020-01-22 | 章程备案 |
|
章程第四章第十一条投资人法定代表人变为李志强
|