序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪谊 | 40.5% | 405.0万人民币 |
2 | 洪晴 | 40.5% | 405.0万人民币 |
3 | 胡伟毅 | 10% | 100.0万人民币 |
4 | 刘伟勇 | 3% | 30.0万人民币 |
5 | 汪锡年 | 3% | 30.0万人民币 |
6 | 王爱芳 | 3% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪谊
|
|
2 |
刘伟勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪谊; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 邵素珍; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [退出]姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 洪晴; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 洪谊; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-04-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪谊; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 洪谊; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 邵素珍; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-01-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪继德; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 洪谊; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
4 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘伟勇; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 洪继德; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 洪谊; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 刘伟勇; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 洪谊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 洪谊; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
5 | 2020-12-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪继德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 郑曙荣; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 洪继德; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 胡伟毅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘伟勇; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 汪锡年; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 王爱芳; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2019-12-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑文亚;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:techart@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑文亚;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陆文亚;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陆文亚;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
洪继德
|
洪谊
|
8 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘伟勇; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 汪锡年(监事会主席); 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]姓名: 洪继德; 证件号码: ***************; 职位: 董事长;姓名: 洪雷鸣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡伟毅; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 郑曙荣; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘伟勇; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 洪继德; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事;姓名: 洪谊; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
9 | 2018-07-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-06-05
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
10 | 2016-09-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 第二类医疗器械的批****、零售;通用零部件、工艺品、塑料制品、电子元器件的制造、加工、批****、零售;机械产品的设计。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 第二类医疗器械的批****、零售;通用零部件、工艺品、塑料制品、电子元器件的制造、加工、批****、零售;机械产品的设计;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋租赁。
|