序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波镇海东鼎石化工程合伙企业(有限合伙) | 86.47196% | 13491.5687万人民币 |
2 | 都跃良 | 3.26433% | 509.3089万人民币 |
3 | 张贤安 | 2.3656% | 369.0865万人民币 |
4 | 赵洪勇 | 1.8013% | 281.0432万人民币 |
5 | 胡一峰 | 1.39051% | 216.9511万人民币 |
6 | 陈其杰 | 1.33705% | 208.6101万人民币 |
7 | 龚永煊 | 1.17564% | 183.4266万人民币 |
8 | 李凌 | 1.09921% | 171.5015万人民币 |
9 | 赖德海 | 1.0944% | 170.7503万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
都跃良
|
|
2 |
管宏斌
|
|
3 |
徐立华
|
|
4 |
曾跃林
|
|
5 |
顾恺宁
|
|
6 |
赵洪勇
|
|
7 |
张贤安
|
|
8 |
顾建军
|
|
9 |
胡一峰
|
|
10 |
李凌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
镇海石化建安工程股份有限公司舟山分公司
|
邱栋 | 2016-01-12 |
2 |
镇海石化建安工程有限公司汽修厂
|
吴伟奇 | 2009-04-30 |
3 |
镇海炼化检修安装公司机电维修门市部
|
钱江 | 1998-06-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 注册资本(金)变更 |
*****.****
|
*****.****
|
2 | 2022-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张贤安; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张贤安; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 徐立华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾跃林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李凌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 管宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡一峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡一峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 赵洪勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵洪勇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郑骞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 都跃良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 都跃良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈其杰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 顾建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名:崔建平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘彬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张贤安; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张贤安; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 徐立华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 曾跃林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李凌; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 管宏斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡一峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡一峰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 赵洪勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵洪勇; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 郑骞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 都跃良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 都跃良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈其杰; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 顾建军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾恺宁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:崔建平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-06-16 | 法定代表人变更 |
都跃良
|
都跃良
|
4 | 2022-06-16 | 名称变更 |
镇海石化建安工程有限公司
|
镇海石化建安工程股份有限公司
|
5 | 2022-06-16 | 管辖单位变更 |
宁波市局
|
蛟川所
|
6 | 2022-06-16 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2058-11-17
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2022-06-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波镇海东鼎石化工程合伙企业(有限合伙); 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;姓名: 都跃良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 张贤安; 出资额: ***.******万; 百分比: *.****%;姓名: 赵洪勇; 出资额: ***.******万; 百分比: *.***%;姓名: 胡一峰; 出资额: ***.*****万; 百分比: *.****%;姓名: 陈其杰; 出资额: ***.*****万; 百分比: *.****%;姓名: 龚永煊; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 李凌; 出资额: ***.******万; 百分比: *.****%;姓名: 赖德海; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;
|
企业名称: 宁波镇海东鼎石化工程合伙企业(有限合伙); 出资额: *****.****万; 百分比: **.****%;姓名: 都跃良; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 张贤安; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 赵洪勇; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 胡一峰; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 陈其杰; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 龚永煊; 出资额: ***.****万; 百分比: *.***%;姓名: 李凌; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;姓名: 赖德海; 出资额: ***.****万; 百分比: *.****%;
|
8 | 2022-06-16 | 章程备案 |
|
详见新章程。
|
9 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
原联络员姓名:杨钧;原联络员固定电话:86445892;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****7
|
现联络员姓名:韩琳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************
|
10 | 2022-06-16 | 注册资本(金)变更 |
*****.******
|
*****.****
|