序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张善国 | 40.26% | 248万 |
2 | 益嘉达信技术(北京)有限公司 | 37.34% | 230万 |
3 | 王胜**** | 8.93% | 55万 |
4 | 陆继中 | 8.93% | 55万 |
5 | 王国强 | 4.55% | 28万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国强
|
|
2 |
云恺
|
|
3 |
张善国
|
|
4 |
王胜****
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何竟尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张海鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周跃康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 云恺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
2 | 2014-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周跃康; 出资额: **.*; 百分比: *.****% [退出]姓名: 王国强; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 吴冬芳; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 严特; 出资额: **.*; 百分比: **.****% [退出]姓名: 陆继中; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 王胜****; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 张善国; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 王国强; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 陆继中; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 王胜****; 出资额: **; 百分比: *.**%企业名称: 益嘉达信技术(北京)有限公司; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 法人性质: 企业法人 [新增]姓名: 张善国; 出资额: ***; 百分比: **.**%
|
3 | 2014-10-23 | 组织机构变更 |
姓名: 何竟尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张海鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周跃康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 王国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 云恺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
4 | 2014-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王胜****
|
王国强
|
5 | 2011-11-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周跃康; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 王国强; 出资额: **.*; 百分比: *.****%姓名: 吴冬芳; 出资额: **.*; 百分比: *.****%姓名: 严特; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 陆继中; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 王胜****; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 张善国; 出资额: ***.*; 百分比: **.****%
|
姓名: 周跃康; 出资额: **.*; 百分比: *.****%姓名: 王国强; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 吴冬芳; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 严特; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 陆继中; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 王胜****; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 张善国; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
6 | 2011-11-07 | 实收资本变更 |
682
|
616( - 9.67742% )
|
7 | 2011-11-07 | 注册资本(金)变更 |
682
|
616( - 9.67742% )
|
8 | 2011-07-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周跃康; 出资额: **.*; 百分比: *.**%姓名: 王国强; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 吴冬芳; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 严特; 出资额: **.*; 百分比: *.**%姓名: 陆继中; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 王胜****; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 张海鸿; 出资额: **; 百分比: *.**% [退出]姓名: 张善国; 出资额: ***; 百分比: **.**%
|
姓名: 周跃康; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 王国强; 出资额: **.*; 百分比: *.****%姓名: 吴冬芳; 出资额: **.*; 百分比: *.****%姓名: 严特; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 陆继中; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 王胜****; 出资额: **.*; 百分比: **.****%姓名: 张善国; 出资额: ***.*; 百分比: **.****%
|
9 | 2010-10-18 | 变更注册号 |
注册号: ********496
|
注册号: ********
|
10 | 2010-10-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何竟尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆继中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 严特; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张海鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 何竟尔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王胜****; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张海鸿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张善国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周跃康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|