序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 100% | 15000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵晓磊
|
|
2 |
吴镝
|
|
3 |
杨勇
|
|
4 |
张坤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波万科企业有限公司高新区分公司
|
赵晓磊 | 2015-06-03 |
2 |
宁波万科房地产开****有限公司海曙分公司
|
吴健勇 | 2007-06-15 |
3 |
宁波万科房地产开****有限公司海曙销售展示中心
|
徐乐静 | 2007-03-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈江鸣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 吴镝; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 张坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
2 | 2021-11-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2026-09-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2021-11-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张震;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘忠;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张震;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张一鸣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张一鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 阙东武; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 张坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵晓磊; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 陈江鸣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
5 | 2020-01-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 万科企业股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 万科企业股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
6 | 2020-01-22 | 法定代表人变更 |
宗卫国
|
赵晓磊
|
7 | 2018-08-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宗卫国; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 张海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 阙东武; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 颜雪明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 宗卫国; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 张一鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张海; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 阙东武; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2018-07-09 | 名称变更 |
宁波万科房地产开****有限公司
|
宁波万科企业有限公司
|
9 | 2016-05-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:793013740
|
统一社会信用代码:*****Q
|
10 | 2015-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李嵬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 颜雪明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 阙东武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 颜雪明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张海; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 宗卫国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增]姓名: 阙东武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|