序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡西陵 | 70% | 1400万人民币 |
2 | 金佳琪 | 30% | 600万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡西陵
|
|
2 |
黄琴
|
|
3 |
王可
|
|
4 |
庄军
|
|
5 |
周芷苓
|
|
6 |
周晓飞
|
|
7 |
金佳琪
|
|
8 |
冯爱丽
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江汉能投资股份有限公司宁波江东分公司
|
胡西陵 | 2011-08-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********68316
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********58742N
|
2 | 2014-06-24 | 法定代表人变更 |
刘羽
|
胡西陵
|
3 | 2014-06-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周芷芩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 庄军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
4 | 2014-06-24 | 组织机构变更 |
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 周芷芩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 庄军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2013-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2013-03-19 | 法定代表人变更 |
胡西陵
|
刘羽
|
7 | 2013-03-19 | 组织机构变更 |
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 冯爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 高擎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 胡西陵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 金佳琪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 刘羽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 王可; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 周晓飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2010-10-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 金属制品的研究、开****;金属材料及制品、化工原料及产品、塑料原料及产品、矿产品、建筑材料、机械设备、电子产品、仪器仪表的批****、零售;实业投资;商务信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 实业投资;金属材料及制品、化工原料及产品、塑料原料及产品、矿产品、建筑材料、机械设备、电子产品、仪器仪表的批****;商务信息咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
9 | 2010-10-09 | 名称变更 |
宁波汉能金属科技股份有限公司
|
浙江汉能投资股份有限公司
|
10 | 2010-09-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金佳琪; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡西陵; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 金佳琪; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 胡西陵; 出资额: ****; 百分比: **%
|