序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 库柏(中国)投资有限公司 | 80% | 8014.4万人民币 |
2 | 陈志校 | 13% | 1302.34万人民币 |
3 | 沈忠威 | 7% | 701.26万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴逊
|
|
2 |
陈志校
|
|
3 |
杨月琴
|
|
4 |
任文伟
|
|
5 |
TANG KOK MENG
|
|
6 |
刘成学
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
耐吉科技股份有限公司济宁分公司
|
潘卉 | 2008-12-18 |
2 |
耐吉科技股份有限公司郑州分公司
|
魏德林 | 2005-08-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: Tang Kok Meng; 证件号码: E*******L; 职位: 董事;姓名: 刘成学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴逊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨月琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: Tang Kok Meng; 证件号码: E*******L; 职位: 董事;姓名: 任文伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 刘成学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴逊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨月琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
2 | 2020-06-15 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2020-06-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:马淑艳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘鹏;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:马淑艳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘鹏;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-06-15 | 企业类型变更 |
有限责任公司(中外合资)
|
有限责任公司(外商投资、非独资)
|
5 | 2020-06-15 | 出资日期备案 |
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资日期: ;姓名: 沈忠威; 出资日期: ;姓名: 陈志校; 出资日期: ;
|
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资日期: ;姓名: 沈忠威; 出资日期: ;姓名: 陈志校; 出资日期: ;
|
6 | 2020-06-15 | 法定代表人变更 |
刘辉
|
吴逊
|
7 | 2020-06-15 | 出资方式备案 |
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 其他;姓名: 沈忠威; 出资额: ***.**万; 出资形式: 其他;姓名: 陈志校; 出资额: ****.**万; 出资形式: 其他;
|
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资额: ****.*万; 出资形式: 其他;姓名: 沈忠威; 出资额: ***.**万; 出资形式: 其他;姓名: 陈志校; 出资额: ****.**万; 出资形式: 其他;
|
8 | 2020-06-15 | 出资比例备案 |
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;姓名: 沈忠威; 出资额: ***.**万; 百分比: *%;姓名: 陈志校; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
企业名称: 库柏(中国)投资有限公司; 出资额: ****.*万; 百分比: **%;姓名: 沈忠威; 出资额: ***.**万; 百分比: *%;姓名: 陈志校; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
9 | 2020-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: Tang Kok Meng; 证件号码: E*******L; 职位: 董事;姓名: 刘成学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 刘辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 吴逊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨月琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: Tang Kok Meng; 证件号码: E*******L; 职位: 董事;姓名: 刘成学; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴逊; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 唐磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨月琴; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈志校; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
10 | 2019-09-11 | 章程修正案备案 |
|
|