序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州花无缺生态园艺有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑灿
|
|
2 |
郑建浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋炳高; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 郑灿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 郑灿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 郑建浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑灿; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 郑灿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********183215
|
3 | 2016-12-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 郑灿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
4 | 2016-12-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周巧璐
|
郑灿
|
5 | 2015-04-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王建军; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋炳高; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 杭州花无缺生态园艺有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2015-04-10 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
7 | 2014-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
8 | 2014-10-21 | 法定代表人变更 |
汪有志
|
周巧璐
|
9 | 2014-10-21 | 组织机构变更 |
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周巧璐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
|
10 | 2013-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 王建军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 蒋炳高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 汪有志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|