序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹方红 | 98% | 5564.44万人民币 |
2 | 宁波镇海嘉胜投资咨询有限公司 | 2% | 113.56万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹方红
|
|
2 |
章玉岩
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波润家餐饮有限公司海曙古林分公司
|
林建法 | 2022-03-14 |
2 |
宁波润家餐饮有限公司庄市分公司
|
林建法 | 2021-09-15 |
3 |
宁波润家餐饮有限公司三门分公司
|
徐小兵 | 2021-05-31 |
4 |
宁波润家餐饮有限公司舟山新城第二分公司
|
林建法 | 2020-12-28 |
5 |
宁波润家餐饮有限公司普陀分公司
|
林建法 | 2019-12-26 |
6 |
宁波润家餐饮有限公司宁海分公司
|
徐小兵 | 2019-07-24 |
7 |
宁波润家餐饮有限公司舟山第二分公司
|
林建法 | 2019-07-22 |
8 |
宁波润家餐饮有限公司舟山金塘分公司
|
武兆彦 | 2018-11-07 |
9 |
宁波润家餐饮有限公司舟山新城分公司
|
林建法 | 2018-01-29 |
10 |
宁波润家餐饮有限公司舟山分公司
|
林建法 | 2017-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-24 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-05-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|
3 | 2022-05-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-09-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2021-09-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|
6 | 2021-09-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2020-11-19 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2020-11-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2019-10-24 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2019-10-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|