序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 100% | 1200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪剑君
|
|
2 |
邵铁锁
|
|
3 |
陈利娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐红霞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 汪剑君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈利娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 汪剑君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 邵铁锁; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 陈利娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-04-23 | 经营范围变更 |
广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;机动车维修技术咨询、技术推广服务;机动车保险、意外伤害保险的兼业代理;二手车经销及经纪;商用车、九座以上乘用车销售;汽车配件、汽车饰品、日用品、家用电器、电子产品批****、零售;代办汽车按揭贷款;代办车辆上牌、年检、年审手续;汽车信息咨询服务。
|
广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;机动车维修技术咨询、技术推广服务;机动车维修;机动车保险、意外伤害保险的兼业代理;二手车经销及经纪;商用车、九座以上乘用车销售;汽车配件、汽车饰品、日用品、家用电器、电子产品批****、零售;代办汽车按揭贷款;代办车辆上牌、年检、年审手续;汽车信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-04-23 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315300
|
新邮政编码:315318
|
4 | 2016-08-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;机动车维修技术咨询、技术推广服务;机动车保险、意外伤害保险的兼业代理;二手车经销及经纪;商用车、九座以上乘用车销售;汽车配件、汽车饰品、日用品、家用电器、电子产品批****、零售;代办汽车按揭贷款;代办车辆上牌、年检、年审手续;汽车租赁;汽车信息咨询服务。
|
一般经营项目: 广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;机动车维修技术咨询、技术推广服务;机动车保险、意外伤害保险的兼业代理;二手车经销及经纪;商用车、九座以上乘用车销售;汽车配件、汽车饰品、日用品、家用电器、电子产品批****、零售;代办汽车按揭贷款;代办车辆上牌、年检、年审手续;汽车信息咨询服务。
|
5 | 2016-02-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59568
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********34431J
|
6 | 2016-02-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 汽车配件批****、零售;二手车经销及经纪。
|
一般经营项目: 广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;机动车维修技术咨询、技术推广服务;机动车保险、意外伤害保险的兼业代理;二手车经销及经纪;商用车、九座以上乘用车销售;汽车配件、汽车饰品、日用品、家用电器、电子产品批****、零售;代办汽车按揭贷款;代办车辆上牌、年检、年审手续;汽车租赁;汽车信息咨询服务。
|
7 | 2016-02-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 广州丰田品牌汽车、进口丰田品牌汽车销售;一类机动车维修(小型车辆维修);机动车保险代理。(以上项目在许可证件有效期内经营)。
|
许可经营项目:
|
8 | 2014-06-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈利娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马维勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪剑英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈利娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 汪剑君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐红霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]
|
9 | 2014-06-04 | 法定代表人变更 |
汪剑英
|
汪剑君
|
10 | 2014-06-04 | 组织机构变更 |
姓名: 陈利娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 马维勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 汪剑英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈利娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 汪剑君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐红霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]
|