序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-02-25 | 负责人变更 |
姚岳永 [退出]
|
王亦娥 [新增]
|
2 | 2018-07-06 | 法定代表人变更 |
莫加康
|
姚岳永
|
3 | 2018-07-06 | 负责人变更 |
莫加康 [退出]
|
姚岳永 [新增]
|
4 | 2017-09-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈士杰;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:田巧芬;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:-------------
|
现联络员姓名:胡雪琼;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:********@qq.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:田巧芬;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2017-09-20 | 名称变更 |
奉化市农业生产资料有限公司大堰经营部
|
宁波市奉化区农业生产资料有限公司大堰经营部
|
6 | 2017-09-20 | 营业场所变更 |
奉化市大堰镇
|
浙江省宁波市奉化区大堰镇
|
7 | 2017-09-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330283MA293BND86
|
8 | 2014-01-17 | 法定代表人变更 |
董善庆
|
莫加康
|
9 | 2014-01-17 | 负责人变更 |
董善庆 [退出]
|
莫加康 [新增]
|
10 | 2011-06-15 | 注册号升级 |
注册号: *****23
|
注册号: *****
|