序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波一休童装厂 | 65.70447% | 3285.23万人民币 |
2 | 城关镇工业总公司 | 14.89557% | 744.78万人民币 |
3 | 宁波市金润资产经营有限公司 | 3.99999% | 200万人民币 |
4 | 浙江商业银行 | 3.99999% | 200万人民币 |
5 | 宁波永红集团 | 3.99999% | 200万人民币 |
6 | 秦山核电有限公司 | 3.99999% | 200万人民币 |
7 | 香港好时光有限公司 | 1.6% | 80万人民币 |
8 | 宁海供电局 | 1% | 50万人民币 |
9 | 包头娜琳商场 | 0.4% | 20万人民币 |
10 | 宁海县农电开****实业公司 | 0.4% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林朝明
|
|
2 |
陈华姣
|
|
3 |
刘鸿友
|
|
4 |
张贵益
|
|
5 |
郭素生
|
|
6 |
徐鹏飞
|
|
7 |
顾获江
|
|
8 |
潘银芝
|
|
9 |
陈哲群
|
|
10 |
李时捷
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
一休集团股份有限公司宁波童装专卖店
|
吴俊超 | 2000-10-08 |
2 |
一休集团股份有限公司武汉分公司
|
万清泉 | 1999-04-29 |
3 |
一休集团股份有限公司淄博分公司
|
万胜 | 1997-08-12 |
4 |
一休集团股份有限公司宁波一休童装专卖店
|
陈华姣 | 1997-05-08 |
5 |
一休集团股份有限公司济南分公司
|
孙国华 | 1995-11-13 |
6 |
一休集团股份有限公司化工分公司
|
||
7 |
一休集团股份有限公司专卖店
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 王小芳;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 董事
|
姓名: 潘银芝;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
2 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 万胜;证件名称: ;证件号码: ************;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 刘鸿友;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
3 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 毛廉芳;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 林朝明;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
4 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 林志刚;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 林朝明;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
5 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 李时捷;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务: 监事
|
姓名: 李时捷;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
6 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 蒋裕伦;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务: 董事
|
姓名: 郭素生;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
7 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 陈哲群;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 监事
|
姓名: 顾获江;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务:
|
8 | 2004-11-19 | 法定代表人变更 |
姓名: 陈华姣;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 女;职务: 董事长
|
姓名: 陈哲群;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务:
|
9 | 2004-11-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 一休集团; 法定代表人: 陈华姣; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%; 住所: 宁海; 法人性质: [退出]
|
企业名称: 宁波一休集团; 法定代表人: 陈华姣; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%; 住所: 宁海; 法人性质: [新增]
|
10 | 2004-11-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 城关镇工业总公司; 法定代表人: 蒋裕伦; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 住所: 宁海; 法人性质:
|
企业名称: 城关镇工业总公司; 法定代表人: 蒋裕伦; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%; 住所: 宁海; 法人性质:
|