序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 珠海诚盈投资中心(有限合伙) | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈建忠
|
|
2 |
黄雷
|
|
3 |
张一鸣
|
|
4 |
钟浩源
|
|
5 |
叶涛
|
|
6 |
龚利多
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波万科企业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 珠海诚盈投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波万科企业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 珠海诚盈投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
2 | 2021-12-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张震;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘忠;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张震;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张一鸣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 石飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 石飞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 高航美; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄升春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚利多; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张一鸣; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 钟浩源; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈建忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈建忠; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 黄雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 龚利多; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-12-09 | 法定代表人变更 |
石飞
|
陈建忠
|
5 | 2020-08-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波万科企业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波万科企业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 珠海诚盈投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
6 | 2020-05-14 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
7 | 2020-05-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波万科企业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2020-05-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 石飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 龚利多; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 刘忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 石飞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 石飞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 高航美; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 黄升春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 黄雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 龚利多; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2020-04-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市盈顺通实业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [退出]
|
企业名称: 深圳市汇兴宏成实业有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%; [新增]
|
10 | 2020-04-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|