序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董永夫 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董永夫
|
|
2 |
金艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-08-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 童善方; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 董永夫; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 董永夫; 出资额: **; 百分比: ***%
|
2 | 2012-08-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-9-20 至 2014-9-19
|
营业期限: 2004-9-20 至 2024-9-19
|
3 | 2012-08-29 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2011-09-19 | 住所变更 |
住所: 海曙区环城西路北段***弄**号 邮政编码: ****** 电话: ******** ********住所所在行政区划:望春街道
|
住所: 海曙区新典路**弄***号*幢 邮政编码: ****** 电话: ******** ********住所所在行政区划:段塘街道
|
5 | 2010-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 金艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2010-07-30 | 组织机构变更 |
姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 金艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2010-07-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
童善方
|
董永夫
|
8 | 2008-01-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱玲娣; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 周国芬; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 仲伟国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 童善方; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 董永夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2008-01-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 仲伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 仲伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 周国芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 董永夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 童善方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理
|
10 | 2008-01-18 | 改制变更 |
无
|
无
|