序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐明春 | 35.98485% | 5700万人民币 |
2 | 戴万成 | 18.52621% | 2934.5518万人民币 |
3 | 李天舒 | 10% | 1584万人民币 |
4 | 余汉兴 | 6.09206% | 964.983万人民币 |
5 | 练武 | 4.9554% | 784.9356万人民币 |
6 | 尤根夫 | 3.84934% | 609.7356万人民币 |
7 | 黄华荣 | 2.4777% | 392.4678万人民币 |
8 | 蔡鹏飞 | 2.4777% | 392.4678万人民币 |
9 | 史晓勇 | 2.4777% | 392.4678万人民币 |
10 | 傅年祝 | 2.4777% | 392.4678万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴万成
|
|
2 |
李天舒
|
|
3 |
史久升
|
|
4 |
史晓勇
|
|
5 |
余汉兴
|
|
6 |
傅年祝
|
|
7 |
齐明春
|
|
8 |
孙再锵
|
|
9 |
蔡鹏飞
|
|
10 |
黄华荣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司舟山分公司
|
王海 | 2017-04-12 |
2 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司河北分公司
|
戴万成 | 2013-07-29 |
3 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司奉贤分公司
|
戴万成 | 2012-10-11 |
4 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司上海第四分公司
|
陈辉 | 2011-11-07 |
5 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司安徽分公司
|
陈辉 | 2011-08-08 |
6 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司上海第三分公司
|
邬旺威 | 2011-06-28 |
7 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司上海第二分公司
|
邬兆平 | 2011-06-21 |
8 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司广州分公司
|
戴万成 | 2010-03-30 |
9 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司直属分公司
|
戴万成 | 2009-10-20 |
10 |
浙江天元建设(集团)股份有限公司佛山分公司
|
戴万成 | 2009-09-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-23 | 章程修正案备案 |
|
章程第十七条
|
2 | 2015-11-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********873268
|
3 | 2012-09-29 | 高级管理人员备案 |
|
李天舒,戴万成,史久升,齐明春,齐明春,蔡鹏飞,傅年祝,史晓勇,余汉兴,黄华荣,孙再锵 [新增]
|
4 | 2012-05-04 | 分公司变更备案 |
|
安徽分公司上海嘉定分公司上海金山分公司上海第三分公司上海第二分公司上海第一分公司上海第四分公司水利分公司象山分公司直属分公司山东分公司广州分公司佛山分公司
|
5 | 2011-04-08 | 章程修正案备案 |
|
章程
|
6 | 2011-04-08 | 投资人(股权)变更 |
|
齐明春李天舒余汉兴戴万成尤根夫黄华荣周清康练武蔡鹏飞傅年祝史晓勇史久升蔡明高史家华 [新增]史家铭 [新增]孙永安沈宏伟乐文生张承忠
|
7 | 2010-07-12 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 蔡鹏飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 戴万成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 傅年祝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄华荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李天舒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 励建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 练武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 齐明春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 齐明春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 史晓勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 余汉兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2010-07-12 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 乐文生; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 沈宏伟; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 孙永安; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 张承忠; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 周清康; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 史建松; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 蔡明高; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 蔡鹏飞; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 傅年祝; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 黄华荣; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 史久升; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 史晓勇; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 尤根夫; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 练武; 出资额: ***.****; 百分比: *.****%姓名: 余汉兴; 出资额: ***.***; 百分比: *.***%姓名: 李天舒; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 戴万成; 出资额: ****.****; 百分比: **.****%姓名: 齐明春; 出资额: ****; 百分比: **.****%
|
9 | 2010-07-12 | 实收资本变更 |
|
15840( + 200% )
|
10 | 2010-07-12 | 注册资本(金)变更 |
|
15840( + 200% )
|