序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宣志祥 | 90% | 45万人民币 |
2 | 严张芬 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宣志祥
|
|
2 |
严张芬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
余姚市升华实业有限公司防腐蚀材料经营部
|
宣志祥 | 2000-12-14 |
2 |
余姚市升华实业有限公司物资经营部
|
宣志祥 | 2000-12-13 |
3 |
余姚市升华实业有限公司升辉汽车运输修理分公司
|
徐光辉 | 2000-11-28 |
4 |
余姚市升华实业有限公司商务中心
|
宣志祥 | 2000-11-28 |
5 |
余姚市升华实业有限公司煤灰煤渣销售经营部
|
宣志祥 | 1998-03-30 |
6 |
余姚市升华实业公司升华建筑工程经营部
|
孙齐兴 | 1997-09-10 |
7 |
余姚市升华实业公司粮油门市部
|
劳巨友 | 1997-09-10 |
8 |
余姚市升华实业有限公司吊装搬运工程服务部
|
徐文德 | 1997-09-10 |
9 |
余姚市升华实业有限公司升华印刷厂
|
宣志祥 | 1997-09-10 |
10 |
余姚市升华实业有限公司门市部
|
宣志祥 | 1997-09-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-25 | 住所变更 |
浙江省余姚市凤山新村**幢***室
|
浙江省余姚市阳明科技工业园区兴业路**号(自主申报)
|
2 | 2017-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********36054组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********40322W
|
3 | 2012-04-24 | 住所变更 |
住所: 余姚市三官堂路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:凤山街道
|
住所: 余姚市凤山新村**幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:凤山街道
|
4 | 2011-12-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐文德; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 严张芬; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 宣志祥; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 严张芬; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 宣志祥; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2011-09-19 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 第8类腐蚀品(盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液,许可证期限至2011年9月16日)。
|
许可经营项目:
|
6 | 2010-05-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1994-3-21 至 2010-11-23
|
营业期限: 1994-3-21 至
|
7 | 2009-05-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 宋童华; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 徐文德; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 叶玉根; 出资额: *; 百分比: *% [退出]姓名: 宣志祥; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 徐文德; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 严张芬; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 宣志祥; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2009-04-09 | 经营范围变更 |
经营范围: 一般经营项目:金属材料,建筑材料,化工原料(除危险化学品),纺织原料(除国家统一经营商品),塑料片基,涤沦树脂及配件,电工器材,一般劳动保护用品,百货,五金,交电的批****,零售,代购代销。服装的制造、加工。经核准的分支机构经营范围。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。许可经营项目:腐蚀品(除剧毒、一类易制毒、成品油除外)的批****(许可证期限至2008年6月6日),烟的零售(许可证期限至2008年12月31日)。行业代码: 6364
|
经营范围: 一般经营项目:金属材料,建筑材料,化工原料(除危险化学品),纺织原料(除国家统一经营商品),塑料片基,涤沦树脂及配件,电工器材,一般劳动保护用品,百货,五金,交电的批****,零售。服装的制造、加工。经核准的分支机构经营范围。自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。许可经营项目:第8类腐蚀品(盐酸、硫酸、氢氧化钠溶液,许可证期限至2011年9月16日)。行业代码: 6364
|
9 | 2008-04-03 | 注册号升级 |
注册号: ********001
|
注册号: ********36054
|
10 | 2008-04-03 | 法定代表人变更 |
姓名: 何柏珍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事姓名: 李贤康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 史恒忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 史恒忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 徐光辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 宣志祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 宣志祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 杨俊红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 叶玉根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张自美; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 宣志祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 宣志祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理姓名: 严张芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|