序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波宝鑫集团有限公司 | 50% | 2750.0万人民币 |
2 | 陆文光 | 26% | 1430.0万人民币 |
3 | 陈爱红 | 24% | 1320.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐胜利
|
|
2 |
董才火
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-10-10 | 法定代表人变更 |
|
|
3 | 2020-10-10 | 联系电话变更 |
|
|
4 | 2020-10-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-10-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
6 | 2016-09-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
7 | 2015-06-23 | 一般经营项目变更 |
|
|
8 | 2011-12-28 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2011-07-13 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2010-07-07 | 高级管理人员备案 |
|
|