序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金安君 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-08 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315800
|
新邮政编码:315100
|
2 | 2021-04-08 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区新碶明州西路***号*幢*号-*
|
浙江省宁波高新区晶源路*号曙光电器大厦*-*室
|
3 | 2020-11-26 | 经营范围变更 |
一般项目:海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;区块链技术相关软件和服务;新兴能源技术研****;电机制造;****电机及****电机组制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;区块链技术相关软件和服务;新兴能源技术研****;电机制造;****电机及****电机组制造;制冷、空调设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-06-28 | 经营范围变更 |
新能源****电、储能****电及智慧充放电的技术研****、技术咨询、技术服务;光热****电产品及模块、储能产品及模块、电量管理软件产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;区块链技术相关软件和服务;新兴能源技术研****;电机制造;****电机及****电机组制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 滕剑斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金安君; 证件号码: USA************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 傅鹏宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 金安君; 证件号码: USA************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2019-05-14 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区柴桥街道万景山路***号G幢四层*-*
|
浙江省宁波市北仑区新碶明州西路***号*幢*号-*
|