序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波港强实业有限公司 | 100% | 61.740000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜东文
|
|
2 |
王景煜
|
|
3 |
陈海强
|
|
4 |
蔡学联
|
|
5 |
刘易董
|
|
6 |
毕爱慧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:励红;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:钱颖;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金晓倩;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:钱颖;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-12-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姜东文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 姜东文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 纪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 刘易董; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 姜东文; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 姜东文; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 毕爱慧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 王景煜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 蔡学联; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 陈海强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2021-12-31 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-05-23 | 章程备案 |
|
|
5 | 2017-06-22 | 经营范围(业务范围)变更 |
住宿;美****;预包装食品零售; 小件行李寄存;代办车、船、机票;棋牌服务;日用品零售;停车服务。
|
住宿;美****;食品经营;小件行李寄存;代办车、船、机票;棋牌服务;日用品零售;停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)住宿,①食品经营;②餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王伟
|
姜东文
|
7 | 2016-05-05 | 法定代表人变更 |
李晓忠
|
王伟
|
8 | 2016-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李晓忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李晓忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 周怡波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周怡波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2016-05-05 | 组织机构变更 |
姓名: 李晓忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 李晓忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 周怡波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 周怡波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2015-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****2X7
|