序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波银亿房地产开****有限公司 | 100% | 22000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方宇
|
|
2 |
徐文妃
|
|
3 |
王德银
|
|
4 |
陈坤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波银亿筑城房地产开****有限公司鄞州银亿上郡售楼处
|
徐文纪 | 2013-11-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-08-15
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-07-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********64886
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
3 | 2013-05-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡志山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐文妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 陈坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王德银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐文妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
4 | 2013-05-23 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波筑城投资管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]企业名称: 宁波银亿房地产开****有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波银亿房地产开****有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
5 | 2013-05-23 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
6 | 2013-05-23 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
22000( + 2100% )
|
7 | 2013-05-23 | 组织机构变更 |
姓名: 陈坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 胡志山; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 徐文妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
姓名: 陈坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 方宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 王德银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐文妃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理
|
8 | 2013-05-23 | 实收资本变更 |
1000
|
22000( + 2100% )
|
9 | 2011-10-17 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区日丽中路***号(杉杉大厦**层) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:首南街道
|
住所: 宁波市鄞州区云龙镇人民政府内重点办三楼 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:云龙镇
|