序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毕灵明 | 95% | 157.7万人民币 |
2 | 吴玉平 | 5% | 8.3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴玉平
|
|
2 |
毕灵明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴玉平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 唐鹤鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 吴玉平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 吴玉平; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2019-11-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 毕灵明; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 张超; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 毕灵明; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 吴玉平; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [新增]
|
3 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
张超
|
吴玉平
|
4 | 2019-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐鹤鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 张超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
姓名: 吴玉平; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 唐鹤鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
5 | 2018-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 钱锴军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 阎天宁; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
|
姓名: 唐鹤鸣; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 张超; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [新增]姓名: 毕灵明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
6 | 2018-03-13 | 法定代表人变更 |
阎天宁
|
张超
|
7 | 2017-11-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张超; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 毕灵明; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 钱锴军; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 毕灵明; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 钱锴军; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 阎天宁; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]
|
8 | 2017-11-21 | 法定代表人变更 |
张超
|
阎天宁
|