序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙涛 | 75% | 375万人民币 |
2 | 郑建萍 | 15% | 75万人民币 |
3 | 陆衢 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴志鹏
|
|
2 |
孙涛
|
|
3 |
郑建萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-24 |
|
章程修正案调整
|
|
2 | 2015-10-20 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陆衢; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 郑建萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙涛; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2015-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****H
|
4 | 2015-07-28 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴志鹏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑建萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2015-07-28 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 郑建萍; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陆衢; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2015-07-28 | 组织机构变更 |
|
姓名: 孙涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴志鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑建萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2015-07-28 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 节能产品的研****;节能项目设计、改造、施工及设备的安装、调试、运行管理;节能技术开****、咨询、服务;节能产品的批****、零售。
|
8 | 2015-03-06 | 法定代表人变更 |
|
吴志鹏
|
9 | 2015-03-06 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 柯春艳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴志鹏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 郑建萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
10 | 2015-03-06 | 组织机构变更 |
|
姓名: 柯春艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴志鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 郑建萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|