序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余姚中国塑料城集团有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李铁圣
|
|
2 |
邹峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅能君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邹峰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-04-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅能君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄光平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 黄光平; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 傅能君; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李铁圣; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
3 | 2020-04-10 | 法定代表人变更 |
黄光平
|
李铁圣
|
4 | 2017-10-26 | 住所变更 |
余姚市中国塑料城内*-*楼
|
浙江省余姚市阳明街道北郊村景桥
|
5 | 2017-01-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********451902
|
6 | 2017-01-05 | 名称变更 |
余姚市中塑国际展览管理有限公司
|
余姚市中塑国际会展中心有限公司
|
7 | 2017-01-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 会议及展览服务,承接展览及会议业务,自有场地出租,广告策划服务,物业管理,百货零售,普通货物仓储,展览用品及用具的租赁
|
一般经营项目: 会议及展览服务,自有场地出租,普通货物仓储服务、物业服务、自有设备租赁、展览用品及用具的租赁;广告策划、制作,展位设计、安装搭建服务;文化艺术交流活动的组织策划,旅游信息咨询、翻译服务;一般经济信息咨询、摄影服务;互联网、多媒体平台制作、管理、运营,信息和数据的分析、整理、计算服务。
|
8 | 2014-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈稚康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 唐柏江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐柏江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 姚泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 赵奕挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 傅能君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2014-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈稚康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 唐柏江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 唐柏江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 姚泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 赵奕挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 傅能君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄光平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
10 | 2014-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈稚康
|
黄光平
|