序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟伟峰 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 陈国燕 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟伟峰
|
|
2 |
陈国燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:72810067X
|
统一社会信用代码:*****7XH
|
2 | 2013-05-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 应伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钟伟峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈国燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钟伟峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
3 | 2013-05-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 应伟国; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 钟伟峰; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈国燕; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 钟伟峰; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2013-05-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)
|
许可经营项目: 其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)。(在许可证件有效期限内经营)
|
5 | 2013-05-15 | 组织机构变更 |
姓名: 应伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 钟伟峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 陈国燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 钟伟峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2013-05-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-04-24 至 2016-04-16
|
营业期限: 2001-04-24 至
|
7 | 2012-11-14 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 江北庄桥街道宁慈公路北首(宁波市大港印务有限公司内) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:庄桥街道
|
住所: 江北庄桥街道康桥南路***号*幢 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:庄桥街道
|
8 | 2009-05-15 | 注册号升级 |
注册号: *****63
|
注册号: *****
|
9 | 2009-05-15 | 集团编号升级 |
注册号:*****63
|
注册号:*****
|
10 | 2009-05-15 | 变更注册号 |
注册号: ********163
|
注册号: ********
|