序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陆一鸣 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 陆道平 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆一鸣
|
|
2 |
陆道平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐小瑞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:周轶;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周轶;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周轶;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2020-08-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陆一鸣; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 应义勋; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陆道平; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 陆一鸣; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陆道平; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
3 | 2017-02-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陆道平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陆一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陆道平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
4 | 2017-02-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********50939F
|
5 | 2017-02-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波市鄞州区集士港镇丰成村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市海曙区集士港镇丰成村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
6 | 2017-02-16 | 组织机构变更 |
姓名: 陆道平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陆一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陆道平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2017-02-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2007-4-27 至 2017-4-26
|
营业期限: 2007-4-27 至 2027-4-26
|
8 | 2017-02-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陆道平
|
陆一鸣
|
9 | 2017-02-16 | 名称变更 |
宁波市鄞州高晟机电设备制造有限公司
|
宁波市海曙高晟机电设备制造有限公司
|
10 | 2013-01-25 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 宁波市鄞州区高桥镇长乐村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:高桥镇
|
住所: 宁波市鄞州区集士港镇丰成村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:集士港镇
|