序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚建耀 | 80% | 40万人民币 |
2 | 周国忠 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戚建耀
|
|
2 |
周国忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-07-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
2 | 2014-07-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周国忠
|
戚建耀
|
3 | 2014-07-04 | 组织机构变更 |
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2014-03-18 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-6-16 至 2014-6-15
|
营业期限: 2004-6-16 至
|
5 | 2010-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
6 | 2010-03-08 | 组织机构变更 |
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 戚建耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周国忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2010-03-08 | 行业代码变更 |
行业代码:4100
|
行业代码:3699
|
8 | 2010-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戚建耀
|
周国忠
|
9 | 2007-08-09 | 住所变更 |
住所: 福明柳隘 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 江北甬江街道外漕村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
10 | 2007-08-09 | 变更注册号 |
********030
|
********
|