序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张剑 | 50% | 50万人民币 |
2 | 余科伟 | 50% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张剑
|
|
2 |
余科伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 张剑、余科伟;清算组组长: 张剑;地址: 浙江省衢州市衢江区浮石街道塔底村**号;联系方式: ***********;
|
2 | 2016-01-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********87506X
|
3 | 2013-01-17 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 余科伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 张剑; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2013-01-17 | 注册资本(金)变更 |
|
100( + 100% )
|
5 | 2013-01-17 | 实收资本变更 |
|
100( + 100% )
|
6 | 2011-07-13 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余科伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2011-07-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
张剑
|
8 | 2011-07-13 | 组织机构变更 |
|
姓名: 余科伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 张剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|